1938 27.04. ur. Sopot
1945-1951 szkoła podstawowa w Gdyni
1951 wstąpienie do Niższego Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Werbistów w Górnej Grupie
1953 wstąpienie do nowicjatu Zgromadzenia Księży Werbistów w Pieniężnie
1955 8.09. pierwsza profesja zakonna w Zgromadzeniu Księży Werbistów
1955-1963 studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie
1962 08.09. wieczysta profesja zakonna w Zgromadzeniu Księży Werbistów
1963 27.01. święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Księży Werbistów
1965-1968 - 01.10.1965-30.09.1968 studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
1968 22.06. magisterium na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: „Rozstrzygalność założeń fizyki teoretycznej (w związku z koncepcją sprawdzalności Henryka Mehlberga)”, promotor ks. prof. Stanisław Kamiński
1968-1971 - 01.10.1968-30.09.1971 stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
1971 21.06. doktorat na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: „Język etnologii na przykładzie teorii religii Wilhelma Schmidta (studium metodologiczne)”; promotor ks. prof. Stanisław Kamiński, rec. ks. prof. Teofil Chodzidło, KUL, prof. Józef Gajek, UWr
1968-2008 - wykładowca przedmiotów filozoficznych w Wyższym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie /czasowo w Nysie/
1973-2008 - stały angaż na Wydziale Filozofii KUL najpierw jako starszy asystent a ostatnio profesor zwyczajny
1972/1973 zajęcia zlecone na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL: ćwiczenia do wykładu z ogólnej metodologii nauk; wykład na temat hermeneutyki filozoficznej
1973 starszy asystent przy Katedrze Metodologii Nauk KUL
1975 adiunkt przy Katedrze Metodologii Nauk KUL
1976/1977/1978 stypendium Fundacji Humboldta w Bochum (RFN)
1979 członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
1982 28.04. 1982 kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL ("Rozumienie - dzieje - język. Filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera"); rec. prof. Izydora Dąmbska, UJ, ks. prof. Stanisław Kamiński, KUL
1984 członek Międzynarodowego Instytutu Anthropos, St. Augustin/Niemcy
1984 zatwierdzenie stopnia docenta przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną
1986 kierownik Katedry Metodologii Nauk KUL
1989-1998 sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego KUL
1990-1992 członek Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium PAN
1990-1998 członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (trzy kadencje)
1991 stypendium „Lonergan Research Scholarship”, Boston College (USA)
1994 od 1994 członek komisji grantowej (wcześniej KBN) Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki jako recenzent projektów badawczych
1994-1997 członek Komisji Historiografii i Metodologii Historii Komitetu Nauk Humanistycznych PAN
1997 zatwierdzenie tytułu profesora zwyczajnego przez Centralną Komisję
1998-2001 prezes Towarzystwa Naukowego KUL
1998-2003 członek zespołu do Spraw Nagród przy Prezesie Rady Ministrów
1999-2010 członek Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
2003-2010 członek Komitetu Etyki w Nauce przy Prezydium PAN; od 2007 członek Prezydium KEN
2008/9 angaż na rok na Wydziale Filozofii KUL
członkostwo w organizacjach naukowych i redakcjach
członek kolegium redakcyjnego czasopisma Ethos - Instytutu Jana Pawła II
członek Rady Programowej czasopisma Studia z filozofii niemieckiej Toruń (od 1994)
członek Rady Programowej czasopisma Sztuka i filozofia (od 2003)
członek Rady Programowej Zeszytów Naukowych KUL w kadencji 2003-2006
członek Rady Redakcyjnej czasopisma Analiza i Egzystencja. Czasopismo filozoficzne, Szczecin, 2005-
członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma Principia
członek Editorial Advisory Board Polish Journal of Philosophy
członek Rady Naukowej serii Społeczeństwo-gospodarka-kultura, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
członek Rady Naukowej internetowego czasopisma Diametros (od 2007)
członkostwo w komitetach i towarzystwach naukowych
członek Międzynarodowego Instytutu Naukowego "Anthropos" (St. Augustin/Niemcy)
członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
członek Societas Humboldtiana Polonorum
członek Komitetu Etyki w Nauce przy prezydium PAN
członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego
członek Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki
publikacje w:
Studnik Michał, Bibliografia publikacji polskich werbistów za lata 1945-1996, Warszawa 1998, s. 21-25
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2008, godz. 14:28 - Andrzej Bronk