Wykaz prezesów
Koła Hiszpańsko-Polskiego
przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
Cezary Taracha
od 18 maja 1989 do 30 września 1995
Katarzyna Grzybowska
od 1995 do 1997
Michał Durakiewicz
od 1998 do 1999
Monika Matysek-Zaleszczyńska
od 16 listopada 1999 do 2000
Adam Redzik
od 2000 do 9 grudnia 2002
Elwira Kasica
od 9 grudnia 2002 do 2003
Sara Roda
od maja 2009 do grudnia 2009
Mateusz Sochan
od grudnia 2009 do listopada 2010
Nina Sobczyszczak
od listopada 2010 do stycznia 2011
Mateusz Goleń
od stycznia 2011 do maja 2011
Marcin Szwaj
(p.o. prezesa)
od maja 2011 do listopada 2011
Nina Sobczyszczak
od listopada 2011 do 6 grudnia 2012 (ponownie)
od 6 grudnia 2012 do 10 grudnia 2013 (ponownie)
Jakub Chmiel
od 10 grudnia 2013 do 10 grudnia 2014
od 10 grudnia 2014 do 10 grudnia 2015 (ponownie)
Marcin Karkut
od 10 grudnia 2015 do 13 grudnia 2016
od 13 grudnia 2016 do 21 listopada 2017 (ponownie)
Angelica Zych
od 21 listopada 2017
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2020, godz. 00:10 - Angelica Zych